ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Municipio Montornès del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL
CIF B08006330
Actividad Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
Nombres Anteriores
- ACTARIS CONTADORES SA
- ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente William Teruyuki Hosono
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfred Davidts | Consejero | 11/01/2012 | 27/11/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 16/11/2011 | 27/11/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/10/2009 | 27/11/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/10/2012 | 27/11/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 28/10/2010 | 27/11/2012 |
Molina Martell Ramis Alexandra | V-SEC NO CON | 28/01/2010 | 27/11/2012 |
Olivier Samy Georges Nahon | Consejero | 09/08/2012 | 27/11/2012 |
Olivier Samy Georges Nahon | Consejero | 28/01/2010 | 27/11/2012 |
Reyes Blanch Javier | Secretario No Consejero | 28/01/2010 | 27/11/2012 |
William Teruyuki Hosono | Presidente | 28/01/2010 | 27/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 101, S 8, H B 22414, I/A 275 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 101, S 8, H B 22414, I/A 274 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 101, S 8, H B 22414, I/A 273 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 100, S 8, H B 22414, I/A 272 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 100, S 8, H B 22414, I/A 272 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 100, S 8, H B 22414, I/A 271 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 100, S 8, H B 22414, I/A 270 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 99, S 8, H B 22414, I/A 269 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08