OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
Informe ejecutivo de OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITRON SPAIN SL | Administrador Solidario | 29/11/2022 | |
ITRON SPAIN SL | Apoderado Solidario | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
Empresa: ITRON SPAIN SL
Administrador Solidario
- Johannes Rinse Huizing
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 127, S 8, H B 154133, I/A 81 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Consejero
- Joel Ashley Vach
- Johannes Rinse Huizing
- Olivier Samy Georges Nahon
Presidente
- Olivier Samy Georges Nahon
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 127, S 8, H B 154133, I/A 81 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Consejero
- Olivier Samy Georges Nahon
Presidente
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 126, S 8, H B 154133, I/A 79 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46754 , F 125, S 8, H B 154133, I/A 77 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Consejero
- Olivier Samy Georges Nahon
Presidente
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 45, S 8, H B 154133, I/A 59 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Consejero
Presidente
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 43, S 8, H B 154133, I/A 52 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
Empresa: ITRON SPAIN SL
Apoderado
- De La Fuente Melendro Maria Antonia
- Marquez Sanchez Oscar
- Olivier Samy Georges Nahon
- Reyes Blanch Javier
- Stephane Guillier
- William Teruyuki Hosono
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 42, S 8, H B 154133, I/A 51 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: ITRON HOLDINGS SPAIN SL
Consejero
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40734 , F 175, S 8, H B 154133, I/A 46 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Empresa: ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL
Consejero
- Olivier Samy Georges Nahon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 101, S 8, H B 22414, I/A 273 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Empresa: ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SA
Consejero
- Mark Gowers
- Olivier Samy Georges Nahon
- William Teruyuki Hosono
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33325 , F 180, S 8, H B 22414, I/A 268 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
Información de OLIVIER SAMY GEORGES NAHON
Mostramos los datos de OLIVIER SAMY GEORGES NAHON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVIER SAMY GEORGES NAHON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos