ITEN IT&OT SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Jardiñeta Kalea, 34
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
CIF B75197616
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 12/04/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olariaga Ariño Ramon | Administrador Unico | 13/11/2019 | 10/01/2024 |
Olariaga Ariño Ramon | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
Aristi Perosanz Iñaki | Administrador Solidario | 27/04/2018 | 13/11/2019 |
Olariaga Ariño Ramon | Administrador Solidario | 27/04/2018 | 13/11/2019 |
Sarasua Aguirre Jon | Administrador Solidario | 27/04/2018 | 13/11/2019 |
ACTOS BORME DE ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 212, S 8, H SS 40746, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
Dirección:C/ JARDIÑETA Nº34, BAJO. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:12/04/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones informáticas, instalaciones industriales, programaciones, aplicaciones para la industria 4.0
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 212, S 8, H SS 40746, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20