OLARIAGA ARIÑO RAMON
Informe ejecutivo de OLARIAGA ARIÑO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLARIAGA ARIÑO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD PEROSANZ SL | Administrador Unico | 25/10/2022 | |
ELECTRICIDAD PEROSANZ SL | Socio Unico | 25/10/2022 |
VINCULACIONES DE OLARIAGA ARIÑO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLARIAGA ARIÑO RAMON
Empresa: ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Liquidador
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Olariaga Ariño Ramon
Liquidador
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: ELECTRICIDAD PEROSANZ SL
Administrador Solidario
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 66, S 8, H SS 13760, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Empresa: ELECTRICIDAD PEROSANZ SL
Administrador Unico
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 66, S 8, H SS 13760, I/A 9 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Empresa: ELECTRICIDAD PEROSANZ SL
Socio Único
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 65, S 8, H SS 13760, I/A 8 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Empresa: RECONDEBA SL
Liquidador
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 206, S 8, H SS 40744, I/A 3 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-20
Empresa: RECONDEBA SL
Administrador Unico
- Olariaga Ariño Ramon
Liquidador
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 206, S 8, H SS 40744, I/A 3 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-20
Empresa: ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: ITEN IT&OT SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Aristi Perosanz Iñaki
- Olariaga Ariño Ramon
- Sarasua Aguirre Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 215, S 8, H SS 40746, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: RECONDEBA SL
Administrador Unico
- Olariaga Ariño Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 206, S 8, H SS 40744, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
VER MAS ACTOS
Información de OLARIAGA ARIÑO RAMON
Mostramos los datos de OLARIAGA ARIÑO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLARIAGA ARIÑO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos