IRSAL TRADERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Palaudaries, 15
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRSAL TRADERS SL
CIF B66229279
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRSAL TRADERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRSAL TRADERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basoli Gurgui Montserrat | Liquidador | 18/01/2016 | 27/04/2016 |
Basoli Gurgui Montserrat | Administrador Unico | 16/04/2014 | 18/01/2016 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 25/02/2014 | 16/04/2014 |
ACTOS BORME DE IRSAL TRADERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
- LA IMPORTACION,EXPORTACION,COMPRA Y VENTA,AL MAYOR Y AL DETALL,ALQUILER Y REPARACION DE TODA CLASE DE MOTOCICLETAS,CICLOMOTORES,VEHICULOS A MOTOR,BICICLETAS,CON SUS RECAMBIOS Y ACCESORIOS,JUGUETES,ARTICULOS DE PUERICULTURA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
- CL PALAUDARIES Num.15 P.2 PTA.1 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 9, S 8, H B 448958, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08