BASOLI GURGUI MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BASOLI GURGUI MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BASOLI GURGUI MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRSAL TRADERS SL | Liquidador | 18/01/2016 | 27/04/2016 |
IRSAL TRADERS SL | Administrador Unico | 16/04/2014 | 18/01/2016 |
ORGANIZACION DE ARCHIVOS DEL VALLES SL | Administrador | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE BASOLI GURGUI MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BASOLI GURGUI MONTSERRAT
Empresa: IRSAL TRADERS SL
Liquidador
- Basoli Gurgui Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 4 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Empresa: IRSAL TRADERS SL
Liquidador
- Basoli Gurgui Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Empresa: IRSAL TRADERS SL
Administrador Unico
- Basoli Gurgui Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Empresa: IRSAL TRADERS SL
Administrador Unico
- Basoli Gurgui Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44185 , F 10, S 8, H B 448958, I/A 2 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Administrador
- Almirall Julia Felisa
- Badia Almirall Ana Maria
- Basoli Gurgui Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32174 , F 164, S 8, H B 126867, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Información de BASOLI GURGUI MONTSERRAT
Mostramos los datos de BASOLI GURGUI MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BASOLI GURGUI MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos