IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Bartomeu, 15
Código Postal 08710
Municipio Santa Margarida de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
CIF B65696965
Capital Social 1303795.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Font Mora Jose | Administrador Unico | 14/06/2017 | 10/05/2018 |
Font Mora Jose | Liquidador | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
Sabate Jorba Enric | Administrador Unico | 19/09/2013 | 14/06/2017 |
Trull Vilanova Joan | Apoderado Solidario | 10/11/2016 | 14/06/2017 |
De Ramon Blesa Francesc Xavier | Administrador Unico | 21/12/2011 | 19/09/2013 |
ACTOS BORME DE IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 93, S 8, H B 418407, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 93, S 8, H B 418407, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 93, S 8, H B 418407, I/A 7 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
- CL SANT BARTOLOMEU Num.15 (SANTA MARGARIDA DE MONTBUI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 5 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Capital Anterior: | 103.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.200.695,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.303.795,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.164,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42906 , F 201, S 8, H B 418407, I/A 3 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08