SABATE JORBA ENRIC
Informe ejecutivo de SABATE JORBA ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SABATE JORBA ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATE JORBA ENRIC
Empresa: IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
Administrador Unico
- Sabate Jorba Enric
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: IRS BLANKNET REAL ESTATE IBERICA SL
Administrador Unico
- Sabate Jorba Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 92, S 8, H B 418407, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Empresa: IDENTIFICA SL
Liquidador
- Sabate Jorba Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 52, S 8, H B 104241, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: IDENTIFICA SL
Administrador Unico
- Sabate Jorba Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 52, S 8, H B 104241, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: IDENTIFICA SL
Administrador Unico
- Sabate Jorba Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 225, S 8, H B 104241, I/A 9 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: IDENTIFICA SL
Consejero Delegado
- Sabate Jorba Enric
Consejero
- Casas Sogas Juan
- Molins Amat Francisco Javier
- Sabate Jorba Enric
Presidente
- Sabate Jorba Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 225, S 8, H B 104241, I/A 9 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Información de SABATE JORBA ENRIC
Mostramos los datos de SABATE JORBA ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATE JORBA ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos