IPM EUSKADI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ajuriaguerra Juan, 9
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social IPM EUSKADI SL
CIF B95601167
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 10/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE IPM EUSKADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IPM EUSKADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Cuesta Francisco De Asis | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2010 | 29/01/2020 |
Cortes Marti Javier | Apoderado | 08/08/2017 | 29/01/2020 |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Socio Unico | 11/03/2010 | 29/01/2020 |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 11/03/2010 | 29/01/2020 |
Ruana Martinez Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2010 | 29/01/2020 |
Vendrell Solsona Pere Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2010 | 29/01/2020 |
Vicente Buxade Vidal Javier | Liquidador | 29/01/2020 | 29/01/2020 |
Dueso Riera Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2010 | 08/08/2017 |
ACTOS BORME DE IPM EUSKADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 5, S 8, H BI 56188, I/A 6 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 5, S 8, H BI 56188, I/A 6 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 5, S 8, H BI 56188, I/A 6 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 5, S 8, H BI 56188, I/A 6 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 3, S 8, H BI 56188, I/A 4 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 3, S 8, H BI 56188, I/A 4 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 2, S 8, H BI 56188, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 1, S 8, H BI 56188, I/A 1 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 1, S 8, H BI 56188, I/A 1 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48