DUESO RIERA JOSE
Informe ejecutivo de DUESO RIERA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE DUESO RIERA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUESO RIERA JOSE
Empresa: CORBER INVESTMENT SL
Liquidador
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 178699, I/A 8 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: ERA 360 SL
Liquidador
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44107 , F 5, S 8, H B 447125, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: ERA 360 SL
Administrador Unico
- Dueso Riera Jose
Liquidador
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44107 , F 5, S 8, H B 447125, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: JDR MAG INVESTMENT SL
Liquidador
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44048 , F 203, S 8, H B 445654, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: JDR MAG INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Dueso Riera Jose
Liquidador
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44048 , F 203, S 8, H B 445654, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: CORBER INVESTMENT SL
Administrador Suplente
Administrador Unico
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30692 , F 30, S 8, H B 178699, I/A 7 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: IPM EUSKADI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 3, S 8, H BI 56188, I/A 4 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-48
Apoderado
- Dueso Riera Jose
- Esteban Rubio Tomas
- Esteban Rubio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32851 , F 169, S 8, H B 64118, I/A 51 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-08
Apoderado
- Anne Topping
- Dueso Riera Jose
- Esteban Rubio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 153, S 8, H B 245163, I/A 17 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
Administrador Solidario
- Dueso Riera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42803 , F 153, S 8, H B 245163, I/A 15 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
VER MAS ACTOS
Información de DUESO RIERA JOSE
Mostramos los datos de DUESO RIERA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUESO RIERA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos