INVITA FOOD SERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Granados, 6
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social INVITA FOOD SERVICE SL
CIF B85401545
Capital Social 14400.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 28/03/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario ALTAMIRA 2022 CAPITAL INVESTMENTS GROUP SL
VINCULACIONES DE INVITA FOOD SERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVITA FOOD SERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTAMIRA 2022 CAPITAL INVESTMENTS GROUP SL | Socio Unico | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Azzato Antonio | Apoderado | 16/03/2020 | 26/12/2023 |
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Liquidador | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Socio Unico | 19/06/2012 | 26/12/2023 |
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Administrador Unico | 16/03/2020 | 26/12/2023 |
Martinez Olmo Francisco Javier | Apoderado Solidario | 26/10/2022 | 26/12/2023 |
Villalba Gomez Maria Angeles | Apoderado Solidario | 26/07/2021 | 26/12/2023 |
Villalba Gomez Maria Angeles | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2022 | 26/12/2023 |
Azzato Antonio | Administrador Solidario | 16/01/2020 | 16/03/2020 |
De La Pedraja Yllera Daniel | Administrador Solidario | 16/01/2020 | 16/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVITA FOOD SERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 11 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 143, S 8, H M 459882, I/A 10 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 142, S 8, H M 459882, I/A 9 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 45.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 76,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 142, S 8, H M 459882, I/A 8 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25522 , F 140, S 8, H M 459882, I/A 7 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28