INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 192
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL
CIF B82362773
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Página Web www.investindustrial.com
Nombres Anteriores
- INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baselga Garcia Escudero Maria Pia | Administrador Unico | 29/08/2011 | 08/03/2022 |
Baselga Garcia Escudero Maria Pia | Liquidador | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
Campanini Bonomi Carlo | Consejero | 05/03/2009 | 08/03/2022 |
Campanini Bonomi Carlo | Presidente | 05/03/2009 | 08/03/2022 |
Campanini Bonomi Carlo Umberto | Vicepresidente | 05/03/2009 | 08/03/2022 |
Campanini Bonomi Carlo Umberto | Consejero | 05/03/2009 | 08/03/2022 |
Campanini Bonomi Carlo Umberto | Consejero Delegado | 08/03/2010 | 08/03/2022 |
Carlo Umberto Campanini Bonomi | Apoderado | 07/03/2012 | |
Cuevas Salvador Jose Maria | Apoderado | 07/03/2012 | |
Baselga Garcia Escudero Maria Pia | Secretario | 05/03/2009 | 29/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 27 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 27 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 27 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 26 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:INVESTINDUSTRIAL SERVICES LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 25 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 24 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17:MODIFICACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR Y MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 166, S 8, H B 400953, I/A 23 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 166, S 8, H B 400953, I/A 23 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 166, S 8, H B 400953, I/A 23 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-08