CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL | Apoderado | 07/03/2012 | |
VISCOFAN SA | Vicepresidente | 27/03/2009 | |
VISCOFAN SA | Consejero | 27/03/2009 | |
VISCOFAN SA | Com.Ejecutiv | 27/03/2009 | |
INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL | Presidente | 05/03/2009 | |
INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL | Consejero | 05/03/2009 | |
IBERPAPEL GESTION SA | Consejero | 02/03/2009 | |
RENTA 4 GESTORA SGIIC SA | Consejero | 10/02/2009 | |
RENTA 4 BANCO SA | Miem.Com.Ej. | 12/01/2009 | |
RENTA 4 BANCO SA | Vicepresidente | 12/01/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
Empresa: INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SL
Apoderado
- Carlo Umberto Campanini Bonomi
- Cuevas Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 167, S 8, H B 400953, I/A 24 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: VISCOFAN SA
Com.Ejecutiv
- Cuevas Salvador Jose Maria
Consejero
- Cuevas Salvador Jose Maria
Vicepresidente
- Cuevas Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 130, S 8, H NA000362, I/A00161 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-31
Empresa: INVESTINDUSTRIAL ADVISORS SA
Consejero
- Cuevas Salvador Jose Maria
Presidente
- Cuevas Salvador Jose Maria
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14625 , F 210, S 8, H M 242400, I/A 20 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Empresa: IBERPAPEL GESTION SA
Consejero
- Cuevas Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2089 , F 208, S 8, H SS 19511, I/A 22 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-20
Empresa: RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
Consejero
- Cuevas Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23975 , F 206, S 8, H M 96441, I/A 77 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION SA
Consejero
- Cuevas Salvador Jose Maria
Miem.Com.Ej.
- Cuevas Salvador Jose Maria
Vicepresidente
- Cuevas Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24782 , F 196, S 8, H M 239580, I/A 37 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA
Mostramos los datos de CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS SALVADOR JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos