INVEST 2025 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alpandeire, 4
Código Postal 29689
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social INVEST 2025 SA
CIF A93451581
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Huijgevoort Johannes Cornelis Van
VINCULACIONES DE INVEST 2025 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEST 2025 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huijgevoort Johannes Cornelis Van | Socio único | 28/07/2022 | |
Huijgevoort Johannes Cornelis Van | Socio Unico | 20/01/2016 | 28/07/2022 |
Kallali Adil Srifi | Administrador Unico | 23/10/2019 | 28/07/2022 |
Kallali Adil Srifi | Liquidador | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
Quinlan Marc | Administrador Unico | 18/12/2017 | 23/10/2019 |
Huijgevoort Johannes Cornelis Van | Administrador Unico | 20/01/2016 | 18/12/2017 |
ACTOS BORME DE INVEST 2025 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 3 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29