HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
Informe ejecutivo de HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVEST 2025 SA | Socio único | 28/07/2022 | |
INVEST 2025 SA | Socio Unico | 20/01/2016 | 28/07/2022 |
INVEST 2025 SA | Administrador Unico | 20/01/2016 | 18/12/2017 |
SOLMAR INVEST 2025 SL | Administrador Unico | 08/02/2016 | 05/12/2017 |
BENMEL 2014 SL | Liquidador | 04/08/2017 | 04/08/2017 |
BENMEL 2014 SL | Socio Unico | 21/05/2014 | 04/08/2017 |
BENMEL 2014 SL | Administrador Unico | 21/05/2014 | 04/08/2017 |
VINCULACIONES DE HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
Empresa: INVEST 2025 SA
Administrador Unico
Socio único
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 28, S 8, H MA131906, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-29
Empresa: INVEST 2025 SA
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 2 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-29
Empresa: SOLMAR INVEST 2025 SL
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 161, S 8, H MA132256, I/A 2 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-29
Empresa: BENMEL 2014 SL
Liquidador
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278, L 4185, F 85, S 8, H MA123231, I/A 2 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-29
Empresa: BENMEL 2014 SL
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278, L 4185, F 85, S 8, H MA123231, I/A 2 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-29
Empresa: SOLMAR INVEST 2025 SL
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5480, L 4387, F 159, S 8, H MA132256, I/A 1 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-29
Empresa: INVEST 2025 SA
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: INVEST 2025 SA
Socio Único
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474, L 4381, F 27, S 8, H MA131906, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: BENMEL 2014 SL
Administrador Unico
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278, L 4185, F 84, S 8, H MA123231, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-29
Empresa: BENMEL 2014 SL
Socio Único
- Huijgevoort Johannes Cornelis Van
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278, L 4185, F 84, S 8, H MA123231, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-29
Información de HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN
Mostramos los datos de HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUIJGEVOORT JOHANNES CORNELIS VAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos