INVESKINTER PRIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Camino del Cura, 10
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESKINTER PRIVE SL
CIF B87508065
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 03/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVESKINTER PRIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESKINTER PRIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escobar Saez Jose | Representante | 21/03/2016 | 10/07/2018 |
Fernandez Diaz Francisco Javier | Apoderado Solidario | 12/05/2016 | 10/07/2018 |
Gonzalez Adalid Castellanos Jaime | Apoderado | 06/02/2017 | 10/07/2018 |
Leonor Torres Carlos Alberto | Apoderado Solidario | 12/05/2016 | 10/07/2018 |
NEXTIDIA GLOBAL CONSULTING GROUP SL | Liquidador | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
NEXTIDIA GLOBAL CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 21/03/2016 | 10/07/2018 |
Sanchez Casal Mario | Representante | 10/07/2018 | 10/07/2018 |
Sanchez Casal Mario | Apoderado Solidario | 12/05/2016 | 10/07/2018 |
ACTOS BORME DE INVESKINTER PRIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 52, S 8, H M 621388, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 52, S 8, H M 621388, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 52, S 8, H M 621388, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 52, S 8, H M 621388, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 51, S 8, H M 621388, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 51, S 8, H M 621388, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 49, S 8, H M 621388, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Dirección:CMNO DEL CURA 10 - CTRO. CIAL EL ENCINAR DE LOS R (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:03/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actuar habitualmente en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad de una entidad de crédito, en nombre y por cuenta de ésta, con el carácter de Agente de Entidad de Crédito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 49, S 8, H M 621388, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28