ESCOBAR SAEZ JOSE
Informe ejecutivo de ESCOBAR SAEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOBAR SAEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESLUXE EXPERTS SL | Liquidador | 18/04/2017 | |
FOLIE TABERNA BAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2015 | |
MAGOKI SPAIN SL | Administrador Unico | 07/05/2015 | |
MORALEJA OCIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/03/2015 | |
ESGAR VACACIONES SL | Socio Unico | 08/09/2014 | |
ESGAR VACACIONES SL | Administrador Unico | 08/09/2014 | |
GRUPO SUSHIMORE SL | Apoderado | 04/05/2012 | |
GRUPO SUSHIMORE SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2012 | |
SUSHI EXPERTS SL | Administrador Unico | 04/02/2011 | |
TRADING EXPERTS SL | Administrador Unico | 27/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESCOBAR SAEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR SAEZ JOSE
Empresa: INVESKINTER PRIVE SL
Administrador Unico
Representante
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 52, S 8, H M 621388, I/A 4 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: NEXTIDIA GLOBAL CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 29, S 8, H M 618977, I/A 3 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: RESLUXE EXPERTS SL
Liquidador
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 60, S 8, H M 517210, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: RESLUXE EXPERTS SL
Administrador Unico
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 60, S 8, H M 517210, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: GRUPO SUSHIMORE SL
Administrador Mancomunado
- De Olavarrieta Alvarez Gema
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28889 , F 116, S 8, H M 520169, I/A 6 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-28
Empresa: INVESKINTER PRIVE SL
Administrador Unico
Representante
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34545 , F 49, S 8, H M 621388, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: NEXTIDIA GLOBAL CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34411 , F 25, S 8, H M 618977, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: RESLUXE EXPERTS SL
Administrador Unico
- Escobar Saez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 58, S 8, H M 517210, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: RESLUXE EXPERTS SL
Administrador Solidario
- Escobar Saez Jose
- Garcia Del Pozo Torres Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28723 , F 58, S 8, H M 517210, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: FOLIE TABERNA BAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escobar Saez Jose
- Rodriguez Marin Roy Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33687 , F 200, S 8, H M 606430, I/A 2 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
VER MAS ACTOS
Información de ESCOBAR SAEZ JOSE
Mostramos los datos de ESCOBAR SAEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR SAEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos