INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torre de Comares, S/N
Código Postal 18007
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL
CIF B18980458
Capital Social 50000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/11/2011
Nombres Anteriores
- INVESIA AGUA Y SOSTENIBILIDAD SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gracia Alcantara Miguel Angel | Apoderado | 15/04/2015 | 24/06/2019 |
INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 22/12/2011 | 24/06/2019 |
INVESIA SOCIEDAD DE CARTERA SL | Administrador Unico | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
Medina Torres Juan Manuel | Liquidador | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
ACTOS BORME DE INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 5 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 5 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 5 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 5 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 4 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 147, S 8, H GR 40520, I/A 4 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 145, S 8, H GR 40520, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-18
Empresa: INVESIA AGUA Y SOSTENIBILIDAD SL
- C/ TORRE DE COMARES S/N - ESQUINA CALLE JOSE MILLA (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 145, S 8, H GR 40520, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-18
Empresa: INVESIA AGUA Y SOSTENIBILIDAD SL
- INVESIA TECNOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 145, S 8, H GR 40520, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-18
Empresa: INVESIA AGUA Y SOSTENIBILIDAD SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 145, S 8, H GR 40520, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-18