INVERSIONES VINICOLAS CANADIENSES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guzman El Bueno, 133
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES VINICOLAS CANADIENSES SA
CIF A83926089
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/03/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES VINICOLAS CANADIENSES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES VINICOLAS CANADIENSES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galimberti Massimo | Administrador Unico | 02/08/2016 | 17/01/2018 |
Galimberti Massimo | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Fariña Lopez Manuel | Consejero | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Fernandez De Jubera Ruiz Jose Luis | Consejero | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Galimberti Massimo | Consejero Delegado | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Galimberti Massimo | Consejero | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Garcia Alvarez Gregorio | Presidente | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Garcia Alvarez Gregorio | Consejero | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Peñalba Perez De Albeniz Juan Pablo | Secretario | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
Peñalba Perez De Albeniz Juan Pablo | Consejero | 11/02/2014 | 02/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES VINICOLAS CANADIENSES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 9, S 8, H M 349413, I/A 5 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 9, S 8, H M 349413, I/A 5 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 9, S 8, H M 349413, I/A 5 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 9, S 8, H M 349413, I/A 5 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 7, S 8, H M 349413, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los estatutos sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio, y en consecuencia se modifica íntegramente su texto.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 7, S 8, H M 349413, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 7, S 8, H M 349413, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 7, S 8, H M 349413, I/A 4 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 6, S 8, H M 349413, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19838 , F 6, S 8, H M 349413, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28