CIBERNETICA E INFORMATICA SA
Dirección social Calle Castello, 77
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CIBERNETICA E INFORMATICA SA
CIF A28564193
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Teléfono 91 435 42 40
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Serrano Gonzalo Fernando
ORGANIGRAMA DE CIBERNETICA E INFORMATICA SA
VINCULACIONES DE CIBERNETICA E INFORMATICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIBERNETICA E INFORMATICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hillgarth Sebastian Alan Henry Philip | Consejero | 17/10/2023 | |
Serrano Gonzalo Fernando | Presidente | 17/10/2023 | |
Del Barrio Arribas Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2017 | |
Hillgarth Sebastian Alan Henry Philip | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2017 | |
Rivero Sanchez Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2017 | |
Serrano Gonzalo Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2017 | |
Rivero Sanchez Tomas | Secretario | 14/02/2017 | |
Rivero Sanchez Tomas | Consejero | 14/02/2017 | |
Serrano Gonzalo Fernando | Consejero | 14/02/2017 |
ACTOS BORME DE CIBERNETICA E INFORMATICA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35667 , F 185, S 8, H M 162681, I/A 31 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35667 , F 185, S 8, H M 162681, I/A 31 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35667 , F 185, S 8, H M 162681, I/A 30 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
- Se omitió por error en la inscripción 26 la publicación de la dimisión como consejero de don Guillermo Bonet Mas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 26 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 26 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican los artículo 10º y 14º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 34, S 8, H M 162681, I/A 28 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 27 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 27 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 26 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10200 , F 33, S 8, H M 162681, I/A 26 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28