INVERSIONES URBANAS UNO SA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES URBANAS UNO SA
CIF A28388031
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIONES URBANAS UNO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES URBANAS UNO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Representante | 10/10/2012 | 25/01/2022 |
PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS SA | Administrador Unico | 25/01/2022 | |
PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS SA | Administrador Unico | 10/10/2012 | 28/10/2016 |
Garcia Diez Julian | Representante | 03/04/2009 | 10/10/2012 |
LUGARCE SL | Administrador Unico | 10/10/2012 | |
LUGARCE SL | Administrador Unico | 03/04/2009 | 10/08/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES URBANAS UNO SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 196, S 8, H M 73776, I/A 28M (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 195, S 8, H M 73776, I/A 28 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 195, S 8, H M 73776, I/A 28 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16371 , F 195, S 8, H M 73776, I/A 27 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28