LUGARCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 111
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LUGARCE SL
CIF B82275025
Capital Social 3.7976E8 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS SA
VINCULACIONES DE LUGARCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LUGARCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Secretario No Consejero | 11/10/2010 | 10/08/2011 |
Garcia Cereceda Eduardo | Vicepresidente | 11/10/2010 | 10/08/2011 |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero Delegado Solidario | 10/08/2011 | |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero | 10/08/2011 | |
Garcia Cereceda Lopez Susana | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 10/08/2011 |
Garcia Cereceda Lopez Susana | Presidente | 11/10/2010 | 10/08/2011 |
Garcia Cereceda Lopez Susana | Consejero | 11/10/2010 | 10/08/2011 |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Consejero Delegado Solidario | 10/08/2011 | |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Consejero | 10/08/2011 | |
PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS SA | Socio Unico | 24/05/2011 | 10/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LUGARCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 31, S 8, H M 230059, I/A 10 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 31, S 8, H M 230059, I/A 10 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 31, S 8, H M 230059, I/A 10 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 30, S 8, H M 230059, I/A 9 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
- SE MODIFICAN Y REGUNDEN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CON ADAPTACION DE LOS MISMOS A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 24, S 8, H M 230059, I/A 8 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 379.760.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 379.760.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 24, S 8, H M 230059, I/A 8 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Capital Anterior: | 601.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 601.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 24, S 8, H M 230059, I/A 8 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 24, S 8, H M 230059, I/A 7 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14023 , F 24, S 8, H M 230059, I/A 7 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28