INVERSIONES URBANAS CLAUDIO COELLO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, S/N
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INVERSIONES URBANAS CLAUDIO COELLO SA
CIF A28422301
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES URBANAS UNO SA
VINCULACIONES DE INVERSIONES URBANAS CLAUDIO COELLO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES URBANAS CLAUDIO COELLO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cereceda Eduardo | Apoderado | 10/02/2023 | |
Garcia Diez Julian | Apoderado | 10/02/2023 | |
INVERSIONES URBANAS UNO SA | Socio Unico | 27/01/2023 | 10/02/2023 |
LAFINCA REAL ESTATE MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 29/12/2016 | 10/02/2023 |
LAFINCA REAL ESTATE MANAGEMENT SL | Liquidador | 10/02/2023 | 10/02/2023 |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Representante | 29/12/2016 | 10/02/2023 |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Apoderado | 10/02/2023 | |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Representante | 10/02/2023 | 10/02/2023 |
Polin Val Rafael | Apoderado | 18/11/2019 | |
Peñalver Sanchez Francisco Lorenzo | Representante | 10/10/2012 | 29/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES URBANAS CLAUDIO COELLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 25 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 25 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 25 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 25 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 25 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 24 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 166, S 8, H M 73777, I/A 23 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 165, S 8, H M 73777, I/A 22 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 165, S 8, H M 73777, I/A 21 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 165, S 8, H M 73777, I/A 21 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28