INVERSIONES SEEADLER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 124
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES SEEADLER SL
CIF B07990187
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Meaux Xavier Marie Henri
VINCULACIONES DE INVERSIONES SEEADLER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES SEEADLER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Meaux Xavier Marie Henri | Administrador Unico | 14/12/2010 | 12/12/2011 |
Alonso Alonso Apolinar | Administrador Unico | 05/11/2010 | 14/12/2010 |
Gormand Paul Etienne | Administrador Unico | 05/11/2010 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES SEEADLER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 4 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 4 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
- C/ CLAUDIO COELLO 124 5º - IZDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97, L 97, F 199, S 8, H IB 4518, I/A 5 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97, L 97, F 199, S 8, H IB 4518, I/A 5 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-143-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-196-07