DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
Informe ejecutivo de DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TADICORPO SL | Administrador Unico | 30/08/2017 | |
XAK CORPORATE SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | |
XAK CORPORATE SL | Socio Unico | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
Empresa: TADICORPO SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36246 , F 150, S 8, H M 651290, I/A 1 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-28
Empresa: TADI CORPORATE SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33404 , F 171, S 8, H M 601381, I/A 2 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Empresa: TADI CORPORATE SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33404 , F 170, S 8, H M 601381, I/A 1 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: ASSOR SPAIN SA
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31717 , F 171, S 8, H M 289719, I/A A (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Empresa: XAK CORPORATE SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28677 , F 125, S 8, H M 516438, I/A 3 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: ASSOR SPAIN SA
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26182 , F 193, S 8, H M 289719, I/A 27 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Empresa: ALMAVIER CORPORATE FINANCE SL
Liquidador
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23171 , F 212, S 8, H M 415289, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: ALMAVIER CORPORATE FINANCE SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23171 , F 212, S 8, H M 415289, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: XAK CORPORATE SL
Socio Único
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28677 , F 122, S 8, H M 516438, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Empresa: INVERSIONES SEEADLER SL
Administrador Unico
- De Meaux Xavier Marie Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28329 , F 27, S 8, H M 510202, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Información de DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI
Mostramos los datos de DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MEAUX XAVIER MARIE HENRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos