INVERSIONES PETROLIFERAS PATERNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Logistica, 12
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social INVERSIONES PETROLIFERAS PATERNA SL
CIF B98823347
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 26/04/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GASOLEOS VCC QUART SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES PETROLIFERAS PATERNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES PETROLIFERAS PATERNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariño Barrera Ascension | Administrador Solidario | 01/04/2019 | 15/02/2022 |
Fort Abad Miguel Angel | Administrador Solidario | 01/04/2019 | 15/02/2022 |
GASOLEOS VCC QUART SL | Socio Unico | 01/04/2019 | 15/02/2022 |
Costa Moreno Jose Manuel | Administrador Solidario | 29/04/2016 | 01/04/2019 |
Ferri Folch Alexis | Administrador Solidario | 12/03/2019 | 01/04/2019 |
Jauzaras Ochando Jose Vicente | Administrador Solidario | 29/04/2016 | 01/04/2019 |
Perez Martinez Sergio | Administrador Solidario | 12/03/2019 | 01/04/2019 |
Pomar Pedredo Jorge | Administrador Solidario | 12/03/2019 | 01/04/2019 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES PETROLIFERAS PATERNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46866 , F 175, S 8, H B 533575, I/A 5 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-08
- CL DE LA LOGISTICA, NUM.12,POLIGONO INDUSTRIAL Z (PARETS DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46866 , F 174, S 8, H B 533575, I/A 4 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 76, S 8, H V 170557, I/A 3 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 76, S 8, H V 170557, I/A 3 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 76, S 8, H V 170557, I/A 3 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-46
- Otras modificaciones estatutarias: Se amplia el número de Administradores Solidarios de tres a cinco y en consecuencia se modifica la redacción del Artículo 17º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 76, S 8, H V 170557, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 76, S 8, H V 170557, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 74, S 8, H V 170557, I/A 1 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
Dirección:C/ FORMENTERA 2 - OFICINA 13 (RIBA-ROJA DE TURIA)
Comienzo de operaciones:26/04/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de estaciones de servicio dedicadas a la compraventa, por si o por terceros de gasolina, gasoil, lubricantes y cualesquiera otros productos derivados del petróleo, el lavado y engrase de cualquier tipo de vehículos y la explotación comercial de supermercados en general, así como la co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10116, L 7398, F 74, S 8, H V 170557, I/A 1 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46