GASOLEOS VCC QUART SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Logistica, 12
Código Postal 08150
Municipio Parets del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social GASOLEOS VCC QUART SL
CIF B98647928
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ARIÑO OIL SL
Auditor MARCA CARDINAL AUDIT SLP
VINCULACIONES DE GASOLEOS VCC QUART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASOLEOS VCC QUART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariño Barrera Ascension | Administrador Solidario | 05/03/2019 | 15/02/2022 |
ARIÑO OIL SL | Socio Unico | 22/09/2016 | 15/02/2022 |
Fort Abad Miguel Angel | Administrador Solidario | 05/03/2019 | 15/02/2022 |
Jauzaras Ochando Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 27/10/2014 | 15/02/2022 |
MARCA CARDINAL AUDIT SLP | Auditor | 17/02/2021 | 15/02/2022 |
Ariño Barrera Ascension | Administrador Unico | 22/09/2016 | 05/03/2019 |
Garcia Izquierdo Eduardo | Administrador Mancomunado | 27/10/2014 | 22/09/2016 |
Jauzaras Ochando Jose | Administrador Mancomunado | 22/09/2016 |
ACTOS BORME DE GASOLEOS VCC QUART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 206, S 8, H B 502627, I/A 6 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 206, S 8, H B 502627, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
- CL DE LA LOGISTICA Num.12 (PARETS DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 206, S 8, H B 502627, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 206, S 8, H B 502627, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 206, S 8, H B 502627, I/A 4 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
- CL MANUEL DE FALLA Num.16 P.3 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 204, S 8, H B 502627, I/A 3 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9863, L 7145, F 130, S 8, H V 161895, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9863, L 7145, F 130, S 8, H V 161895, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9863, L 7145, F 130, S 8, H V 161895, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9863, L 7145, F 130, S 8, H V 161895, I/A 2 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-46