INVERSIONES HERVIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gardenia, 35
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES HERVIN SL
CIF B81210940
Capital Social 381106.12 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario GUADALREY SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES HERVIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES HERVIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALREY SL | Socio Unico | 26/06/2018 | 10/02/2022 |
Mora De La Fuente Maria Del Carmen | Administrador Unico | 23/03/2011 | 10/02/2022 |
Mora De La Fuente Maria Del Carmen | Liquidador | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
Lopez España Javier | Administrador Unico | 23/03/2011 |
ACTOS BORME DE INVERSIONES HERVIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Capital Anterior: | 508.145,50 | Euros |
Disminución de capital | 127.039,38 | Euros |
Capital Actual: | 381.106,12 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 9 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 9 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
- C/ GARDENIA NUMERO 35 (VILLAVICIOSA DE ODON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 8 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 7 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 7 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-28