MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES HERVIN SL | Administrador Unico | 23/03/2011 | 10/02/2022 |
INVERSIONES HERVIN SL | Liquidador | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
DEUSTH GLOBAL INVEST SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | 23/02/2021 |
LOGISTICA COMERCIAL EUROPA II SL | Administrador Unico | 07/07/2020 | 11/02/2021 |
VINCULACIONES DE MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
Empresa: INVERSIONES HERVIN SL
Liquidador
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: INVERSIONES HERVIN SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 3, S 8, H M 154718, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: DEUSTH GLOBAL INVEST SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40586 , F 2, S 8, H M 720295, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: LOGISTICA COMERCIAL EUROPA II SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40538 , F 52, S 8, H M 719635, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: DEUSTH GLOBAL INVEST SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40586 , F 2, S 8, H M 720295, I/A 2 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: LOGISTICA COMERCIAL EUROPA II SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40538 , F 52, S 8, H M 719635, I/A 2 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: INVERSIONES HERVIN SL
Administrador Unico
- Mora De La Fuente Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20609 , F 2, S 8, H M 154718, I/A 7 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Información de MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos