INVERSIONES FLAMINGOS PLAYA BENAHAVIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL MEDITERRANEO 24 2 C
Código Postal 46910
Municipio Sedaví
Provincia Valencia
Razón Social INVERSIONES FLAMINGOS PLAYA BENAHAVIS SL
CIF B87158820
Capital Social 482986.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/12/2014
Nombres Anteriores
- FERACU SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES FLAMINGOS PLAYA BENAHAVIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FLAMINGOS PLAYA BENAHAVIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chalmers Jeffrey Kevin | Vicepresidente | 15/01/2015 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | Consejero | 15/01/2015 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | Vpr.Cons.Liq | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | M.Cons.Liq | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Domingo Campos Lucila-carmen | Apoderado Mancomunado | 22/07/2015 | 09/02/2022 |
Domingo Campos Lucila-carmen | Apoderado | 27/11/2020 | 09/02/2022 |
Garcia Diaz Alejandro | Apoderado Solidario | 18/04/2019 | 09/02/2022 |
Garcia Polo Silvia | Apoderado Solidario | 18/04/2019 | 09/02/2022 |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 29/10/2015 | 09/02/2022 |
Gonzalez Diels Mariola | Apoderado Solidario | 22/07/2015 | 09/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES FLAMINGOS PLAYA BENAHAVIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación. VARONA ASESORES SLP, queda representada por Don Ignacio-José Varona García como su persona física representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Pr.Cons.Liq
Presidente
Representante
Secr.Cons.Li
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2020 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 19 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 18 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 17 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 217, S 8, H V 164571, I/A 16 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10021, L 7303, F 216, S 8, H V 164571, I/A 15 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46