INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL MEDITERRANEO 24 2C
Código Postal 46910
Municipio Sedaví
Provincia Valencia
Razón Social INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL
CIF B87122008
Capital Social 1130715.0 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2014
Nombres Anteriores
- CASTOMAR SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PLAYA INVESTMENT HOLDINGS SAL
VINCULACIONES DE INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casarrubios Blanco Victor Alejandro | Apoderado | 26/02/2015 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | Vicepresidente | 12/01/2015 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | Consejero | 12/01/2015 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | Mmbr.Com.Liq | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Chalmers Jeffrey Kevin | VpreComiLiqu | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
De Los Mozos Muñoz Maria Del Rosario | Apoderado | 26/02/2015 | 09/02/2022 |
Garcia Diaz Alejandro | Apoderado Solidario | 18/04/2019 | 09/02/2022 |
Garcia Polo Silvia | Apoderado Solidario | 18/04/2019 | 09/02/2022 |
Hulbert Mark Clive | Presidente | 12/01/2015 | 09/02/2022 |
Hulbert Mark Clive | Consejero | 12/01/2015 | 09/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES TRES PLAYAS MALAGA HOLDING COMPANY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 130, S 8, H V 165395, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 130, S 8, H V 165395, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 130, S 8, H V 165395, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
VpreComiLiqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 130, S 8, H V 165395, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
Pres.Com.Liq
Presidente
Secr.Com.Liq
Vicepresidente
VpreComiLiqu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 130, S 8, H V 165395, I/A 9 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-46
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2020 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 129, S 8, H V 165395, I/A 8 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 129, S 8, H V 165395, I/A 7 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 129, S 8, H V 165395, I/A 6 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 25, S 8, H V 165395, I/A 5 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 12º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 25, S 8, H V 165395, I/A 4 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-46