INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santa Barbara, 4
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL
CIF B78515095
Nombres Anteriores
- INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SICAV
- INVERSIONES MONTALBAN SICAV
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atristain Galligo Maria Pilar | Apoderado | 13/09/2018 | |
Fernandez Amatriain Jesus | Apoderado | 13/09/2018 | |
Fernandez Gimenez Honorio | Administrador Unico | 07/05/2018 | 13/09/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 23/08/2013 | 13/09/2018 |
Atristain Galligo Maria Pilar | VocComAudit | 07/05/2018 | |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 12/07/2017 | 07/05/2018 |
Bertran Sundheim Fernando | Consejero | 11/05/2009 | 07/05/2018 |
Bertran Sundheim Fernando | Presidente | 04/02/2013 | 07/05/2018 |
Bertran Sundheim Fernando | Consejero Delegado | 04/02/2013 | 07/05/2018 |
Bertran Sundheim Fernando | Consejero | 23/07/2009 | 07/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- LA SOCIEDAD SE EXTINGUE AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA ENTIDAD " ESTUDIOS FINANCIEROS ALMITEC SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- ADQUISICION, TENENCIA,ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION, Y VENTA DE BIENES INMUEBLES, DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA, LA INTERMEDIACION Y EXPLOTACION DE HOTELES, LOS PRODUCTOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA , CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PARQUES SOLARES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 211, S 8, H M 93613, I/A 41 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- PLAZA DE SANTA BARBARA 4 - 7º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 211, S 8, H M 93613, I/A 41 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. SE REDUCE EL CAPITAL SOCIAL EN LA CIFRA DE 4.313.787,66E, PARA FIJARLO EN LA CIFRA DE 2.745.244,18E, ASIMISMO SE REVOCA EL AUDITOR DE CUENTAS " KPMG AUDITORES SL" PARA EL EJERCICIO 2018.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 211, S 8, H M 93613, I/A 41 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 211, S 8, H M 93613, I/A 41 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28