ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL | Apoderado | 13/09/2018 | |
INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL | VocComAudit | 07/05/2018 | |
INTEGRACION Y CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 20/10/2009 | 22/02/2013 |
INTEGRACION Y CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES SL | Liquidador | 22/02/2013 | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
Empresa: INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SL
Apoderado
- Atristain Galligo Maria Pilar
- Fernandez Amatriain Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 215, S 8, H M 93613, I/A 42 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
PreComAudit
Presidente
Secretario No Consejero
VocComAudit
- Atristain Galligo Maria Pilar
- Fernandez Amatriain Atristain Ana Maria
- Fernandez Amatriain Atristain Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23882 , F 211, S 8, H M 93613, I/A 41 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Liquidador
- Atristain Galligo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27072 , F 98, S 8, H M 487831, I/A 3 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Administrador Unico
- Atristain Galligo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27072 , F 98, S 8, H M 487831, I/A 3 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Administrador Unico
- Atristain Galligo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27072 , F 90, S 8, H M 487831, I/A 1 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Información de ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR
Mostramos los datos de ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATRISTAIN GALLIGO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos