INVERSIONES COPU SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERSIONES COPU SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVERSIONES COPU SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES COPU SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cot Gargallo Jorge | Liquidador | 16/02/2022 | 16/02/2022 |
Cot Gargallo Jorge | Secretario | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
Cot Gargallo Jorge | Consejero | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
Cot Puig Laura | Consejero | 07/08/2018 | 16/02/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/07/2009 | 16/02/2022 |
Gil Sanz Raquel | Vicesecret. | 16/02/2016 | 16/02/2022 |
Puig Calvet Maria Del Carmen | Consejero Delegado | 16/11/2018 | 16/02/2022 |
Puig Calvet Maria Del Carmen | Consejero | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
Puig Calvet Maria Del Carmen | Presidente | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
UBS AG | EntidDeposit | 16/02/2016 | 16/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES COPU SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 25 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 25 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 25 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 25 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 24 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Funcionamiento Junta General.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 23 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 22 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28