PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES COPU SICAV | Consejero Delegado | 16/11/2018 | 16/02/2022 |
INVERSIONES COPU SICAV | Consejero | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
INVERSIONES COPU SICAV | Presidente | 11/07/2012 | 16/02/2022 |
INVERSIONES COPU SICAV | Consejero Delegado | 11/07/2012 | 07/08/2018 |
VINCULACIONES DE PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
Empresa: INVERSIONES COPU SICAV
Consejero Delegado
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Consejero
- Cot Gargallo Jorge
- Cot Puig Laura
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 134, S 8, H M 275618, I/A 25 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: INVERSIONES COPU SICAV
Consejero Delegado
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 22 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: INVERSIONES COPU SICAV
Auditor
Consejero
- Cot Gargallo Jorge
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Presidente
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Empresa: INVERSIONES COPU SICAV
Consejero Delegado
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33088 , F 133, S 8, H M 275618, I/A 21 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Empresa: INVERSIONES COPU SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Consejero
- Cot Gargallo Jorge
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Presidente
- Puig Calvet Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16242 , F 104, S 8, H M 275618, I/A 15 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Información de PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG CALVET MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos