INVERSIO ES PLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Llucmajor
Provincia Illes Balears
Razón Social INVERSIO ES PLA SL
CIF B07626641
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INVERSIO ES PLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIO ES PLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Pericas Petra-maria | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | |
Catala Salas Bartolome | Liquidador | 21/03/2014 | 25/11/2015 |
Catala Salas Bartolome | Apoderado | 25/11/2015 | |
Catala Salas Bartolome | Administrador Unico | 03/02/2014 | 21/03/2014 |
Catala Pericas Petra-maria | Administrador Solidario | 03/02/2014 | |
Pericas Juan Maria | Administrador Solidario | 03/02/2014 |
ACTOS BORME DE INVERSIO ES PLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 13 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 13 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 13 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 12 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 12 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 12 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 3, S 8, H PM 12800, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 3, S 8, H PM 12800, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 3, S 8, H PM 12800, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
- Sociedades beneficiarias de la escisión: CATALA & PERICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 2, S 8, H PM 12800, I/A 10 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-07