CATALA PERICAS PETRA-MARIA
Informe ejecutivo de CATALA PERICAS PETRA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CATALA PERICAS PETRA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALA & PERICAS SL | Administrador Unico | 03/03/2014 | 18/02/2019 |
SACIREP SL | Liquidador | 11/12/2015 | 11/12/2015 |
SACIREP SL | Administrador Unico | 11/12/2015 | |
INVERSIO ES PLA SL | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | |
CATALA & PERICAS SL | Administrador Solidario | 18/07/2011 | 03/03/2014 |
INVERSIO ES PLA SL | Administrador Solidario | 03/02/2014 |
VINCULACIONES DE CATALA PERICAS PETRA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA PERICAS PETRA-MARIA
Empresa: CATALA & PERICAS SL
Administrador Unico
- Catala Pericas Petra-maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 115, S 8, H PM 67920, I/A 8 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-07
Empresa: SACIREP SL
Liquidador
- Catala Pericas Petra-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 71, S 8, H PM 41364, I/A 5 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Empresa: SACIREP SL
Administrador Unico
- Catala Pericas Petra-maria
Liquidador
- Catala Pericas Petra-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 71, S 8, H PM 41364, I/A 5 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Empresa: INVERSIO ES PLA SL
Apoderado Solidario
- Catala Pericas Petra-maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 120, S 8, H PM 12800, I/A 13 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Empresa: CATALA & PERICAS SL
Administrador Unico
- Catala Pericas Petra-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 114, S 8, H PM 67920, I/A 5 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-07
Empresa: CATALA & PERICAS SL
Administrador Solidario
- Catala Pericas Petra-maria
- Pericas Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 114, S 8, H PM 67920, I/A 5 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-07
Empresa: INVERSIO ES PLA SL
Administrador Solidario
- Catala Pericas Petra-maria
- Pericas Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 3, S 8, H PM 12800, I/A 11 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-07
Empresa: CATALA & PERICAS SL
Administrador Solidario
- Catala Pericas Petra-maria
- Pericas Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 70, S 8, H PM 67920, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-07
Información de CATALA PERICAS PETRA-MARIA
Mostramos los datos de CATALA PERICAS PETRA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA PERICAS PETRA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos