INVERCLASIC GESTION SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 7
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVERCLASIC GESTION SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERCLASIC GESTION SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERCLASIC GESTION SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 07/08/2017 | 20/10/2021 |
De La Fuente Nuñez Carmen | Secretario | 15/07/2013 | 20/10/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/11/2009 | 20/10/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/09/2017 | 20/10/2021 |
Gesalcala Sociedad Gestora De Instituciones De Inv | Entidad Gestora | 15/07/2013 | 20/10/2021 |
Herrero Martin-berrocal Ignacio | Consejero | 17/01/2020 | 20/10/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 29/12/2014 | 20/10/2021 |
Martin Perez Luis Fernando | Consejero | 29/12/2014 | 20/10/2021 |
Pertejo Barrena Ignacio | Presidente | 21/02/2013 | 20/10/2021 |
Pertejo Barrena Ignacio | Consejero | 21/02/2013 | 20/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERCLASIC GESTION SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 134, S 8, H M 308214, I/A 42 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 134, S 8, H M 308214, I/A 42 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 134, S 8, H M 308214, I/A 42 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 134, S 8, H M 308214, I/A 42 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
- QUEDA RATIFICADO EN SU CARGO DE CONSEJERO DON IGNACIO HERRERO MARTIN BERROCAL POR PLAZO DE SEIS AÑOS, ES DECIR HASTA EL 29 DE JULIO DE 2026, EL CUAL FUE NOMBRADO POR EL SISTEMA DE COOPTACION EN LA INSCRIPCION 39ª DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 41 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 41 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 40 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 40 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 39 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23007 , F 133, S 8, H M 308214, I/A 39 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28