INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JOSE ECHEGARAY Ptl.6
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
CIF B85711463
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Fecha de Constitución 06/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario INTERPLANET SRL
VINCULACIONES DE INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERPLANET SRL | Socio Unico | 20/05/2011 | 21/09/2016 |
Rodriguez Nuñez Carolina | Apoderado | 16/12/2010 | 21/09/2016 |
Veronelli Galdino Giuseppe | Administrador Unico | 18/12/2012 | 21/09/2016 |
Veronelli Giuseppe Vico | Apoderado | 18/12/2012 | 21/09/2016 |
Vivo Barrajon Francisco Jose | Liquidador | 21/09/2016 | 21/09/2016 |
Olivero Manlio | Administrador Solidario | 12/02/2010 | 18/12/2012 |
Veronelli Galdino Giuseppe | Administrador Solidario | 12/02/2010 | 18/12/2012 |
Nuñez Rodriguez Carolina | Consejero Delegado Solidario | 07/07/2009 | 12/02/2010 |
Nuñez Rodriguez Carolina | Consejero | 07/07/2009 | 12/02/2010 |
Olivero Manlio | Secretario | 07/07/2009 | 12/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 16, S 8, H M 484115, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 16, S 8, H M 484115, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 16, S 8, H M 484115, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 16, S 8, H M 484115, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 14, S 8, H M 484115, I/A 6 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 4 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28