VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
Informe ejecutivo de VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL | Administrador Unico | 18/12/2012 | 21/09/2016 |
INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL | Administrador Solidario | 12/02/2010 | 18/12/2012 |
INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL | Presidente | 07/07/2009 | 12/02/2010 |
INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL | Consejero | 07/07/2009 | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Administrador Unico
- Veronelli Galdino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 16, S 8, H M 484115, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Administrador Unico
- Veronelli Galdino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Administrador Solidario
- Olivero Manlio
- Veronelli Galdino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 13, S 8, H M 484115, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Administrador Solidario
- Olivero Manlio
- Veronelli Galdino Giuseppe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 12, S 8, H M 484115, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nuñez Rodriguez Carolina
- Olivero Manlio
- Veronelli Galdino Giuseppe
Presidente
- Veronelli Galdino Giuseppe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 12, S 8, H M 484115, I/A 2 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: INTERPLANET GENERAL SALES AGENT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nuñez Rodriguez Carolina
- Olivero Manlio
- Veronelli Galdino Giuseppe
Presidente
- Veronelli Galdino Giuseppe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 10, S 8, H M 484115, I/A 1 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de VERONELLI GALDINO GIUSEPPE
Mostramos los datos de VERONELLI GALDINO GIUSEPPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VERONELLI GALDINO GIUSEPPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos