INTERCER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 535
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTERCER SL
CIF B78211828
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- INTERCER SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INTERCER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTERCER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arthur Dana | Administrador Unico | 20/02/2023 | 05/04/2024 |
Arthur Dana | Liquidador | 05/04/2024 | 05/04/2024 |
Lerycke Paquet Noel Eduardo | Administrador Unico | 09/04/2015 | 20/02/2023 |
Noel Lerycke Paquet | Administrador Unico | 20/02/2023 |
ACTOS BORME DE INTERCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL,SIENDO LA SOCIA UNICA COLETTE MARIE MADELEINE GERMAINE DANA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 6 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 184, S 8, H B 469996, I/A 6 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
- AV DIAGONAL Num.535 P.7 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44872 , F 183, S 8, H B 469996, I/A 5 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-08
Empresa: INTERCER SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33306 , F 152, S 8, H M 599454, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: INTERCER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33306 , F 152, S 8, H M 599454, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: INTERCER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33306 , F 152, S 8, H M 599454, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28