INTEGRALOB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Rabella, 14
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INTEGRALOB SL
CIF B66296823
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 16/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hernandez Parraga Herminio
VINCULACIONES DE INTEGRALOB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRALOB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Parraga Herminio | Administrador Unico | 20/05/2014 | 17/05/2021 |
Velayos Catafal Anna Maria | Administrador Concursal | 09/01/2018 | 17/05/2021 |
ACTOS BORME DE INTEGRALOB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 33, S 8, H B 452850, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 331/2017, AUTO FIRME DE FECHA 09/03/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 33, S 8, H B 452850, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 33, S 8, H B 452850, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 331/2017, AUTO FIRME DE FECHA 19/07/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO: DON HERMINIO HERNANDEZ PARRAGA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Dirección:CL CAN RABELLA,NUM.14,NAVE 16 PO.IND.RIERA MOLI (MOLINS DE REI)
Comienzo de operaciones:16/05/14
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION,LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD,INSTALACIONES DE FRIO Y CALOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08