VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
Informe ejecutivo de VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMINCO SL | Administrador Concursal | 22/06/2022 |
VINCULACIONES DE VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
Empresa: 3B MISAL SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 165491, I/A 14 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: FRATEGA OUTDOORS SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42598 , F 118, S 8, H B 411268, I/A 14 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
Empresa: ITALSILVER ESPAÑA SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36043 , F 24, S 8, H B 276430, I/A 12 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-08
Empresa: CAMINCO SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29007 , F 97, S 8, H B 146067, I/A 7 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: INTEGRALOB SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 33, S 8, H B 452850, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: FRATEGA OUTDOORS SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42598 , F 116, S 8, H B 411268, I/A 11 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-08
Empresa: ITALSILVER ESPAÑA SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36043 , F 23, S 8, H B 276430, I/A 11 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: INTEGRALOB SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 31, S 8, H B 452850, I/A 2 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-08
Empresa: HABITAT COMPLEMENTS SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 214, S 8, H B 305253, I/A 10 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-08
Empresa: HABITAT COMPLEMENTS SL
Administrador Concursal
- Velayos Catafal Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40585 , F 214, S 8, H B 305253, I/A 9 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
VER MAS ACTOS
Información de VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA
Mostramos los datos de VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELAYOS CATAFAL ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos