INSURGRAM TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ceres, 21
Código Postal 10004
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSURGRAM TECHNOLOGY SL
CIF B10491595
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 12/06/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSURGRAM TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSURGRAM TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcantara Grados Francisco Martin | Liquidador | 17/08/2022 | 17/08/2022 |
Alcantara Grados Francisco Martin | Administrador Unico | 24/01/2019 | 17/08/2022 |
Aguirre Madroñero Vidal | Administrador Solidario | 13/06/2018 | 24/01/2019 |
Alcantara Grados Francisco Martin | Administrador Solidario | 13/06/2018 | 24/01/2019 |
ACTOS BORME DE INSURGRAM TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 3 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 3 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 3 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 3 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-10
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-10
Dirección:CALLE CERES Número21 (CACERES)
Comienzo de operaciones:12/06/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-10