AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
Informe ejecutivo de AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEEMBRA COMERCIO EXTERIOR SL | Administrador Unico | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
Empresa: INSURGRAM TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Aguirre Madroñero Vidal
- Alcantara Grados Francisco Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-10
Empresa: INSURGRAM TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Aguirre Madroñero Vidal
- Alcantara Grados Francisco Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011, L 838, F 203, S 8, H CC 15042, I/A 1 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-10
Empresa: VIP PEOPLE ENTERTAINMENT SC
Liquidador
- Aguirre Madroñero Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 716, F 37, S 8, H CC 12577, I/A 2 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-10
Empresa: VIP PEOPLE ENTERTAINMENT SC
Consejero Delegado
- Aguirre Madroñero Vidal
Consejero
- Aguirre Madroñero Vidal
- Fernandez Gibello Juan Eloy
- Gomez Bravo Javier
- Navarro Guerra Antonio David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 716, F 37, S 8, H CC 12577, I/A 2 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-10
Empresa: AGUIRRE Y CASTRO GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Aguirre Madroñero Vidal
- Castro Navas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 717, F 200, S 8, H CC 12611, I/A 2 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-10
Empresa: DEEMBRA COMERCIO EXTERIOR SL
Administrador Unico
- Aguirre Madroñero Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902, L 729, F 71, S 8, H CC 12816, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-10
Empresa: AGUIRRE Y CASTRO GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Aguirre Madroñero Vidal
- Castro Navas Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 717, F 200, S 8, H CC 12611, I/A 1 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-10
Empresa: VIP PEOPLE ENTERTAINMENT SC
Consejero Delegado
- Aguirre Madroñero Vidal
Consejero
- Aguirre Madroñero Vidal
- Fernandez Gibello Juan Eloy
- Gomez Bravo Javier
- Navarro Guerra Antonio David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 716, F 28, S 8, H CC 12577, I/A 1 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-10
Información de AGUIRRE MADROÑERO VIDAL
Mostramos los datos de AGUIRRE MADROÑERO VIDAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE MADROÑERO VIDAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos