INSTITUTO FERRAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social INSTITUTO FERRAN SL
CIF B58299678
Actividad Fabricación de productos farmacéuticos de base
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTITUTO FERRAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO FERRAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vila Ferran Figueras Ana Maria | Liquidador | 23/12/2010 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Figueras Ana Maria | Consejero | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Figueras Josefina | Consejero | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Figueras Margarita | Secretario | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Figueras Margarita | Consejero | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Piza Jose | Presidente | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Piza Jose | Consejero | 29/07/2009 | 23/12/2010 |
Vila Ferran Figueras Margarita | Consejero Delegado | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO FERRAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 9 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 9 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 9 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.23.-MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 8 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 8 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30968 , F 43, S 8, H B 62117, I/A 8 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-08