INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA - EXTINGUIDA
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA
CIF A45523875
Capital Social 2128000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2002
Nombres Anteriores
- SOCIEDAD DON QUIJOTE DE CONMEMORACIONES CULTURALES DE CASTILLA LA MANCHA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Conde Bajen Antonio | Pres.Com.Liq | 18/10/2012 | 19/01/2015 |
Conde Bajen Antonio | Miem.Com.Liq | 18/10/2012 | 19/01/2015 |
Gimenez Delgado De Torres Maria Teresa | Secr.Cons.Li | 12/03/2012 | 19/01/2015 |
Gimenez Delgado De Torres Maria Teresa | Miem.Com.Liq | 12/03/2012 | 19/01/2015 |
Gimenez Delgado De Torres Maria Teresa | Liquidador Delegado Mancomunado | 12/03/2012 | 19/01/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/03/2010 | 19/01/2015 |
Rey Garcia Maria Rosario | Miem.Com.Liq | 16/02/2012 | 19/01/2015 |
Rey Garcia Maria Rosario | Liquidador Delegado Mancomunado | 12/03/2012 | 19/01/2015 |
Sancho Zamora Rafael | Pres.Com.Liq | 19/01/2012 | 18/10/2012 |
Sancho Zamora Rafael | Miem.Com.Liq | 19/01/2012 | 18/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 105, S 8, H TO 18783, I/A 45 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-45
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 105, S 8, H TO 18783, I/A 44 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-45
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 105, S 8, H TO 18783, I/A 44 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-45
Liquidador Delegado Mancomunado
Miem.Com.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 43 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-45
Liquidador Delegado Mancomunado
Miem.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 43 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-45
Miem.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 42 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-45
Liquidador Delegado Mancomunado
Miem.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 42 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 41 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-45
Liquidador Delegado Mancomunado
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 41 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-45
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 41 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-45