REY GARCIA MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de REY GARCIA MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REY GARCIA MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SA | Consejero | 30/01/2012 | 22/02/2016 |
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Consejero | 29/09/2011 | 05/11/2015 |
INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Miem.Com.Liq | 16/02/2012 | 19/01/2015 |
INSTITUTO DON QUIJOTE DE PROMOCION TURISTICA CULTURAL Y ARTESANA DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Liquidador Delegado Mancomunado | 12/03/2012 | 19/01/2015 |
SOCIEDAD DE CARRETERAS DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Consejero | 12/12/2011 | 15/10/2012 |
VINCULACIONES DE REY GARCIA MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY GARCIA MARIA ROSARIO
Consejero
- Rey Garcia Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 86, S 8, H TO 26004, I/A 35 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-45
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 202, S 8, H TO 12690, I/A 70 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-45
Liquidador Delegado Mancomunado
- Gimenez Delgado De Torres Maria Teresa
- Rey Garcia Maria Rosario
Miem.Com.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 43 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-45
Miem.Com.Liq
- Rey Garcia Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 104, S 8, H TO 18783, I/A 42 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-45
Consejero
- Garcia-cuenca Ariati Tomas
- Martinez Aguado Timoteo
- Rey Garcia Maria Rosario
- Vazquez Varela De Seijas Alfonso-blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 165, S 8, H TO 26004, I/A 23 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-45
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1514 , F 138, S 8, H TO 24529, I/A 18 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-45
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 159, S 8, H TO 12690, I/A 49 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-45
Información de REY GARCIA MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de REY GARCIA MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY GARCIA MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos