INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Gta Mejico, 1
Código Postal 41012
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
CIF B41592056
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario FATINVEST HOLDING SL
VINCULACIONES DE INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FATINVEST HOLDING SL | Administrador Unico | 25/07/2018 | 25/02/2019 |
FATINVEST HOLDING SL | Socio Unico | 27/12/2012 | 25/02/2019 |
Mendez Caballos Jose Antonio | Administrador Unico | 27/12/2012 | 25/07/2018 |
CLINICA DE FATIMA SA | Administrador Unico | 27/12/2012 | |
CLINICA DE FATIMA SA | Administrador Unico | 15/10/1998 | 01/10/2012 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 205, S 8, H SE 12657, I/A 5 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 205, S 8, H SE 12657, I/A 5 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 205, S 8, H SE 12657, I/A 5 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 4 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 4 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 201, S 8, H SE 12657, I/A 2 (15/10/1998)
CVE: BORME-A-2010-220-41