MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DE FATIMA GESTION SL | Socio Unico | 01/10/2012 | 07/03/2022 |
FATIMA PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 01/10/2012 | 13/01/2022 |
CLINICA SEVILLANA SL | Administrador Unico | 25/07/2018 | |
INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL | Administrador Unico | 27/12/2012 | 25/07/2018 |
CLINICA DE FATIMA GESTION SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | 17/01/2018 |
FATIMA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 09/03/2012 | 17/01/2018 |
FATINVEST HOLDING SL | Administrador Unico | 01/08/2012 | 16/01/2018 |
CLINICA DE FATIMA SA | Administrador Unico | 01/10/2012 | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
Empresa: INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 4 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Empresa: CLINICA SEVILLANA SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5604 , F 218, S 8, H SE 15334, I/A 7 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-41
Empresa: FATIMA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498 , F 211, S 8, H SE 92642, I/A 4 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: CLINICA DE FATIMA GESTION SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564 , F 179, S 8, H SE 94152, I/A 6 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: FATINVEST HOLDING SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564 , F 191, S 8, H SE 94154, I/A 5 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: INSTITUTO DE DIALISIS HISPALENSE SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1705 , F 204, S 8, H SE 12657, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-41
Empresa: CLINICA DE FATIMA GESTION SL
Socio Único
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564 , F 176, S 8, H SE 94152, I/A 3 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-41
Empresa: FATIMA PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498 , F 208, S 8, H SE 92642, I/A 2 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-41
Empresa: CLINICA DE FATIMA SA
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 778 , F 139, S 8, H SE 12642, I/A 12 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-41
Empresa: FATINVEST HOLDING SL
Administrador Unico
- Mendez Caballos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564 , F 183, S 8, H SE 94154, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-41
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ CABALLOS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos